|
OBCHODNÉ MENO: Terratico, j.s.a. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 3049/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 |
PRÁVNA FORMA: Jednoduchá spoločnosť na akcie |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied |
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky |
6. Administratívne služby |
7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
8. Prenájom hnuteľných vecí |
9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
10. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave |
11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
12. Vedenie účtovníctva |
13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
14. Prípravné práce k realizácii stavby |
15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
16. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov |
17. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastu |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ottó Nagy, Bydlisko: Názov obce: Horný Bar 285, PSČ: 930 33 , Dátum narodenia: 09.11.1963, Deň vzniku funkcie: 14.12.2022 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Pavol Norulák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozia 604/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 02.07.1969, Deň vzniku funkcie: 28.06.2024 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Michal Šula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šintavská 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 06.06.1980, Deň vzniku funkcie: 28.06.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene jednoduchej spoločnosti na akcie:Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis. |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 310,000000 EUR |
SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 310,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií medzi akcionármi ako aj prevod akcií na tretiu osobu je podmienený súhlasom valného zhromaždenia. |
Počet: 310 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií medzi akcionármi ako aj prevod akcií na tretiu osobu je podmienený súhlasom valného zhromaždenia. |
|