|
OBCHODNÉ MENO: FarmEko, spol. s r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 47, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
2. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti |
3. - vedenie účtovníctva |
4. - poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača |
5. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom |
6. poskytovanie lekárenskej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení verejnej lekárni |
7. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov |
8. reklamná, propagačná, informačná a inzertná činnosť |
9. podnikateľské poradenstvo |
10. spracovanie údajov |
11. tvorba www stránok |
12. vypracovanie štúdií regionálneho rozvoja vypracovanie rozvojových projektov |
13. kancelárske a sekretárske služby |
14. organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení (agentúrna činnosť) |
15. správa počítačových sietí |
16. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: PharmDr. Valéria Kováčiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 47, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 20.06.1957, Deň vzniku funkcie: 16.05.2002 |
Meno a priezvisko: RNDr. Miroslav Kováčik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 47, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 21.09.1957, Deň vzniku funkcie: 16.05.2002 |
Meno a priezvisko: Anna Olejníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Delni 14695/13, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 03.12.1986, Deň vzniku funkcie: 01.07.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: PharmDr. Valéria Kováčiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 47, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 20.06.1957 |
Výška vkladu: 13 278,000000 EUR, Rozsah splatenia: 13 278,000000 EUR |
Meno a priezvisko: RNDr. Miroslav Kováčik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 47, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 21.09.1957 |
Výška vkladu: 13 278,000000 EUR, Rozsah splatenia: 13 278,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Mgr. Mária Iľašová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vihorlatská 3, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 13.02.1960 |
Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Michal Kováčik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Delni 14973/59, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 04.05.1984 |
Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Anna Olejníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Delni 14695/13, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 03.12.1986 |
Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 196,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 196,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.4.2002 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. |
|