|
OBCHODNÉ MENO: LIGNOS, s.r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenná ulica 11, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - zvoz dreva |
2. - výroba drobných výrobkov z dreva |
3. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností |
4. - podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania |
5. - sprostredkovateľská činnosť |
6. - opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva |
7. - prípravné práce k realizácii stavby |
8. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
9. - dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
10. - výroba píliarska a impregnácia dreva |
11. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve |
12. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: Drevené stavby |
13. stolárstvo |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Jelšík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Karola Kmeťku 703/42, Názov obce: Teplička nad Váhom, PSČ: 013 01 , Dátum narodenia: 03.06.1965, Deň vzniku funkcie: 12.03.2001 |
Meno a priezvisko: Ing. Marek Jelšík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 9014/5, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 07.03.1992, Deň vzniku funkcie: 10.07.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia v mene spoločnosti konajú každý samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Jelšík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Karola Kmetku 703/42, Názov obce: Teplička nad Váhom, PSČ: 013 01 , Dátum narodenia: 03.06.1965 |
Výška vkladu: 4 648,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 648,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Marek Jelšík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 9014/5, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 07.03.1992 |
Výška vkladu: 1 992,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5. 2. 2001, podľa § 105 a nasl. Zák. č 513/91 Zb. |
|