|
OBCHODNÉ MENO: Nay + Partner Slovakia, s.r.o. - v likvidácii |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50/E, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky a elektroniky, |
2. inžinierska činnosť pre elektrotechniku, najmä pre projektovanie a vedenie výstavby elektrických vysokonapäťových, nízkonapäťových a slaboprúdových zariadení všetkých druhov, |
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
5. sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Hans Peter Nay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kirchgasse Masans 60, Názov obce: Chur, PSČ: CH 7000 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 13.12.1948, Deň vzniku funkcie: 18.03.2002 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: Nay Engineering AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tittwiesenstrasse 29, Názov obce: Chur, PSČ: 7001 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Iné identifikačné číslo: CHE-107.949.667 |
Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
VSTUP DO LIKVIDÁCIE |
Vstup do likvidácie - dátum: 24.07.2024 |
LIKVIDÁTOR |
Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Vaníček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benediktiho 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 03.11.1976, Deň vzniku funkcie: 24.07.2024 |
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná menom spoločnosti samostatne. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 517/01, Nz 517/01 zo dňa 13.8.2001 a zmenou zakladateľskej listiny N 670/01, Nz 670/01 zo dňa 19.10.2001 v zmysle ust. § 24, § 57, §§ 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanými JUDr. Danielou Šikutovou. |
2. Rozhodnutie jediného spoločníka a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 68/02, Nz 68/02 napísanej dňa 18.3.2002 notárom JUDr. Gontkovičovou, ktorej súčasť tvorí taktiež úplné znenie zakladateľskej listiny. |
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.11.2008. |
4. Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 22.06.2009. |
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.11.2012. |
|