|
OBCHODNÉ MENO: TERMOCOM, spol. s r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kladnianska 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. vodoinštalatérstvo, |
2. kurenárske práce, |
3. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, |
4. energetická certifikácia budov - vykurovanie a príprava teplej vody, |
5. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť |
6. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových |
7. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových |
8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
11. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly |
12. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť |
13. Administratívne služby |
14. Prípravné práce k realizácii stavby |
15. Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb |
16. Montáž určených meradiel v rozsahu: 1. Bytový vodomer na a) studenú vodu b) teplú vodu 2. Vodomer na a) studenú vodu b) teplú vodu 3. Merač tepla a jeho členy a) Kompaktný merač tepla b) prietokomer c) odporový snímač teploty d) kalorimetrické počítadlo elektronické e) prevodník tlaku f) prevodník teploty |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Milan Lehocký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lužická 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 04.08.1949 |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Bujna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradná 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 15.10.1971, Deň vzniku funkcie: 26.01.1998 |
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Šimo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F. P. Drobiševa 32, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 11.08.1972, Deň vzniku funkcie: 26.01.1998 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. Milan Lehocký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lužická 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 04.08.1949 |
Výška vkladu: 2 324,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Bujna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradná 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 15.10.1971 |
Výška vkladu: 2 324,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Šimo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F. P. Drobiševa 32, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 11.08.1972 |
Výška vkladu: 2 324,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 972,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 972,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.11.1997 a jej dodatkom č.1 zo dňa 9.1.1998 v súlade s § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 23674 |
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.5.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.6.1998 v súlade so zák. č. 11/1998 Zb. |
3. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.11.1998. |
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.3.1999 na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.8.1999. |
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.02.2007 - zmena sídla spoločnosti. |
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2008. |
|