|
OBCHODNÉ MENO: Obecné lesy s.r.o. Sása |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesnícka 53/17, Názov obce: Sása, PSČ: 962 62 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva: - vyžínanie - približovanie dreva - ťažba dreva /ako služba/ - pílenie stromov a porastov a ich úprava - skladovanie dreva na skládky - zvoz dreva traktormi a mechanizmami - čistenie lesa mechanizmami - ochrana lesa mechanizmami a lesnou technikou - úprava poľovných trofejí - poskytovanie služieb pri pestovateľských prácach |
2. pílenie, hobľovanie, impregnovanie dreva |
3. prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí a spojený s poskytovaním upratovacích a čistiacich prác |
4. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností |
5. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál |
6. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov |
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností |
8. poradenská činnosť v oblasti živostného prostredia v rozsahu voľných živností |
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností |
10. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností |
11. sprostedkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností |
12. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností |
13. upratovacie a čistiace práce |
14. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve |
15. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja |
16. výkon poľovného práva, organizovanie poplatkového odstrelu zveri, produkcia diviny, poľovnícka turistika |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Ing. Pavel Vilhan, Bydlisko: Názov obce: Čekovce 205, PSČ: 962 41 , Dátum narodenia: 10.09.1988, Deň vzniku funkcie: 01.07.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňuje konateľ tak, že k obchodnému názvu spoločnosti, svojmu menu a označeniu funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: Obec Sása, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 329/1, Názov obce: Sása, PSČ: 962 62 , IČO 00 320 218 |
Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Norbert Bosák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská ulica 283/1, Názov obce: Sása, PSČ: 962 62 , Dátum narodenia: 14.12.1988, Deň vzniku funkcie: 10.01.2019 |
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Brodniansky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská ulica 164/15, Názov obce: Sása, PSČ: 962 62 , Dátum narodenia: 21.10.1960, Deň vzniku funkcie: 20.01.2023 |
Meno a priezvisko: Ing. Alica Vatrová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová ulica 131/41, Názov obce: Sása, PSČ: 962 62 , Dátum narodenia: 24.06.1976, Deň vzniku funkcie: 20.01.2023 |
Meno a priezvisko: Ing. Daniela Bérešová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská ulica 310/29, Názov obce: Sása, PSČ: 962 62 , Dátum narodenia: 10.03.1962, Deň vzniku funkcie: 20.01.2023 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR |
|