|
OBCHODNÉ MENO: Wood & Company, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných zdrojov, |
2. faktoring a forfaiting, |
3. organizovanie kurzov a školení, |
4. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu, |
5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
6. činnosť ekonomických poradcov, |
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Boris Kostík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kristy Bendovej 3476/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 14.07.1975, Deň vzniku funkcie: 01.07.2022 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Michal Staroň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 28/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 17.10.1977, Deň vzniku funkcie: 01.07.2022 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Šoltýs, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starorímska 1360/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 01.11.1972, Deň vzniku funkcie: 01.07.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menu pripojí podpisujúci svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Vladimír Jaroš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Lomem 33, Názov obce: Praha 4, PSČ: 14700 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 23.02.1969, Deň vzniku funkcie: 01.07.2022 |
Meno a priezvisko: JUDr. David Kuboň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Choteč 64, Názov obce: Choteč, PSČ: 25226 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 21.07.1976, Deň vzniku funkcie: 01.07.2022 |
Meno a priezvisko: Ing. Jan Sýkora, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Kolkovně 4, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 18.01.1972, Deň vzniku funkcie: 01.07.2022 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: WOOD & Company Group S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Gabriel Lippmann 6C, Názov obce: Munsbach, PSČ: L-5365 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B 83396 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 1000 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 360/2001, Nz 350/2001 zo dňa 29.11.2001 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka. |
2. Notárska zápisnica N 50/2003, Nz 8483/2003 zo dňa 5.2.2003 osvedčujúca rozhodnutie spoločnosti Wood & Company, s.r.o. o zmene právnej formy na akciovú spoločnosť. |
3. Notárska zápisnica č. N 102/2003, Nz 18747/2003 zo dňa 13.3.2003. |
4. Notárska zápisnica N 526/2006, Nz 31433/2006, NCRls 31362/2006 zo dňa 11.8.2006. |
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.3.2008 a z 1.4.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N290/2008, Nz 13343/2008. |
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.8.2009. |
7. Notárska uápisnica o zmene sídla spoločnosti zo dňa 01.12.2011 |
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.09.2012. |
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.02.2013. |
|