|
OBCHODNÉ MENO: Ekomma s. r. o. v likvidácii |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 40, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
2. vedenie účtovníctva, |
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
6. reklamné a marketingové služby, |
7. prenájom hnuteľných vecí, |
8. počítačové služby, |
9. administratívne služby, |
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Krčmárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hálova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 06.03.1985, Deň vzniku funkcie: 02.11.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Krčmárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hálova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 06.03.1985 |
Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
VSTUP DO LIKVIDÁCIE |
Vstup do likvidácie - dátum: 11.07.2024 |
Vstup do likvidácie - popis: Zápisom likvidátora do obchodného registra |
LIKVIDÁTOR |
Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Krčmárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hálova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 06.03.1985, Deň vzniku funkcie: 11.07.2024 |
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná a spoločnosť navonok zastupuje likvidátor samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému alebo opečiatkovanému obchodnému menu spoločnosti pripojí likvidátor svoj podpis |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 19.08.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
|