|
OBCHODNÉ MENO: BEVERIX, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania |
2. činnosť účtovných poradcov |
3. činnosť organizačných a ekonomických poradcov |
4. leasingová činnosť |
5. faktoring a forfaiting |
6. prenájom motorových vozidiel, dopravných prostriedkov, strojov, zariadení a prístrojov |
7. nákup a predaj jednostopových a dvojstopových motorových vozidiel |
8. sprostredkovanie obchodu |
9. činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností |
10. prieskum trhu a verejnej mienky |
11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
13. sprostredkovateľská činnosť, |
14. reklamná a propagačná činnosť, |
15. verejné obstarávanie, |
16. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, |
17. podnikanie v oblasti podpory presadzovania ekonomických záujmov v rozsahu voľnej živnosti, |
18. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Pavel Venglovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radlinského 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 18.11.1971, Deň vzniku funkcie: 05.06.2015 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ota Štros, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ve Smečkách 598/31, Názov obce: Praha, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.02.1951, Deň vzniku funkcie: 05.06.2015 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: GENERIX GROUP LTD, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): The Rock , Názov obce: Hatfield, Nr. Leominster, Herefordshire, PSČ: HR6 0SE , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 5881927 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 332 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 332 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 10000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je podmienený súhlasom spoločnosti v zmysle článku V. odsek 9 stanov spoločnosti. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov zo dňa 4.4.1997 podľa zákona č. 513/91 Zb. |
2. Zmena stanov schválená riadnym VZ a.s. dňa 21.5.1999. |
3. Zmena stanov a.s. zo dňa 17.12.1999. |
4. Zmena stanov a.s. zo dňa 12. 7. 2001. |
5. Notárska zápisnica Nz 206/02 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade. Zmena obchodného mena, pôvodné SNZ, a.s. Košice. |
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2003. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 328/03, Nz 74286/03 dňa 26.08.2003. |
7. Notárska zápisnica N 262/2004, Nz 24197/2004 spísaná dňa 19.3.2004 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmluva o zlúčení, zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Zmena obchodného mena z pôvodného ANGELUS, a.s. na GENERIX, a.s. Funkcia člena dozornej rady P. Adamovej sa končí dňom 19.3.2004. Obchodná spoločnosť ANGELUS, a.s. sa dňom 27.04.2004 stáva právnym nástupcom spoločnosti GENERIX, s.r.o., Námestie M. Benku 6, 811 07 Bratislava, IČO: 35 817 739 a preberá na seba všetky záväzky a pohľadávky, aj novoobjavené zanikajúcej spoločnosti. |
8. Notárska zápisnica N 1382/2005, Nz 50154/2005, NCRIs 49525/2005 napísaná dňa 25.10.2005 notárom Mgr. Tomášom Leškovským osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti upísaním akcií. Mgr. Ivana Birošová, člen dozornej rady od 19.6.2002 do 25.10.2005. Peter Angst, člen dozornej rady od 19.3.2004 do 25.10.2005. |
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.06.2010 |
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.04.2011. |
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.05.2012. |
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.06.2014 |
13. Notárska zápisnica N 973/2014, Nz 22910/2014 spísaná dňa 17.06.2014 |
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.06.2015. |
|