|
OBCHODNÉ MENO: SWELL Holding a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
2. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky |
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
4. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
5. organizovanie kurzov, školení a seminárov |
6. administratívne služby |
7. prenájom hnuteľných vecí |
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
9. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností |
10. faktoring a forfaiting |
11. finančný lízing |
12. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
13. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
14. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied |
15. Mimoškolská vzdelávacia činnosť |
16. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Martin Mikolášek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Krčoch 8813/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 13.06.1981, Deň vzniku funkcie: 24.08.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva spoločnosti samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Ďurana, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maroša Madačova 1469/14, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 12.08.1981, Deň vzniku funkcie: 24.08.2021 |
Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Poliaček, predseda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kollára 2458/6, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , Dátum narodenia: 30.09.1981, Deň vzniku funkcie: 24.08.2021 |
Meno a priezvisko: Michal Krejčí, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čelakovského 905, Názov obce: Lanškroun, PSČ: 563 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.02.1986, Deň vzniku funkcie: 22.05.2024 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 10000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3,000000 EUR |
|