|
OBCHODNÉ MENO: Svojpomocné stavebné bytové družstvo Bratislava - Hrebienok |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haydnova 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a poskytovanie základných služieb spojených s prenájmom, |
2. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, |
3. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, |
4. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. arch Ivan Kočan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haydnova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 12.10.1949, Deň vzniku funkcie: 08.12.2015 |
Funkcia: Podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Milan Chovanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haydnova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 09.12.1977, Deň vzniku funkcie: 08.12.2015 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mária Palušková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haydnova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 26.11.1956, Deň vzniku funkcie: 08.12.2015 |
Funkcia: predseda predstavenstva od 1.1.2017, Meno a priezvisko: Bc. Martin Štadler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haydnova 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 05.09.1973, Deň vzniku funkcie: 08.12.2015 |
Meno a priezvisko: Ing. Anna Vicianová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janotova 431/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 05.03.1960, Deň vzniku funkcie: 30.05.2019 |
Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Surkošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hrebienku 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 12.06.1950, Deň vzniku funkcie: 30.05.2019 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Martin Hrúzik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hrebienku 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 11.08.1981, Deň vzniku funkcie: 19.06.2024 |
Spôsob konania v mene družstva: Za predstavenstvo koná navonok predseda a v jeho neprítomnosti jeho podpredseda. Ak je však pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva. |
KONTROLNÁ KOMISIA |
Funkcia: člen kontrolnej komisie, Meno a priezvisko: Petronela Ťažárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hrebienku 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 01.04.1980, Deň vzniku funkcie: 08.12.2015 |
Funkcia: člen konrolnej komisie, Meno a priezvisko: Ján Tomášek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haydnova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 15.06.1947, Deň vzniku funkcie: 08.12.2015 |
Funkcia: člen kontrolnej komisie - náhradník, Meno a priezvisko: Elena Mišíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haydnova 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 13.05.1952, Deň vzniku funkcie: 08.12.2015 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 045,210000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV |
100,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 20.3.1969, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy typu "A" podľa ktorých v prípade straty, čiastky rozvrhnuté na jednotlivých členov nesmú v jednom roku presahovať desatinu zostatkovej hodnoty ich členského podielu Zapisované základné imanie: 1. Člen družstva je povinný prispievať na úhradu celého schodku z hospodárstva, v ktorom užíva byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie vo výške a lehote stanovenej predstavenstvom. 2. Za vykázanú stratu z inej hospodárskej činnosti družstva ručí člen do výšky 500,- Kčs v jednom roku. 3. Za likvidačný schodok ručí člen do výšky 3000,- Kčs. ÚRD, krajský sekretariát v Bratislave pod číslom 2408/1710/68 zo dňa 29.10.1968 dal súhlas ku vzniku družstva. Stanovy: Nové stanovy, schválené výročnou členkou schôdzou dňa 25.4.1991. Stary spis: Dr 2111 |
2. V súlade s ustanovením § 765 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb. boli stanovy prispôsobené úprave cit. zákona na členskej schôdzi dňa 19.1.1993. Stary spis: Dr 2111 |
3. Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 11.6.1996. Uznesenie z náhradnej členskej schôdze konanej dňa 11.6.1996. Zápis zo schôdze predstavenstva zo dňa 7.1.1997. Stary spis: Dr 2111 |
4. Zápisnica a uznesenie z výročnej členskej schôdze konanej dňa 13.10.1998. Zápisnica zo schôdze predstavenstva konanej dňa 13.10.1998. |
5. Personálne zmeny v orgánoch spoločnosti prijaté na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 26.9.2001. |
6. Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 14.3.2002, na ktorej bola schválená zmena stanov spoločnosti. |
7. Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 09.11.2010 v znení Dodatku. |
8. Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 08.12.2015 |
9. Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 26.10.2017. |
|