|
OBCHODNÉ MENO: BILLA s.r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 19/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením) |
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, |
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, |
4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti, |
6. kancelárske a administratívne služby /vrátane kopírovacích služieb/, |
7. vedenie účtovníctva, |
8. činnosť ekonomických a organizačných poradcov, |
9. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti, |
10. poskytovanie úveru z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom, |
11. predaj pyrotechnických predmetov tried II a podtriedy T1, |
12. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby, |
13. mäsiarstvo - údenárstvo, |
14. pohostinská činnosť, |
15. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
16. prieskum trhu a verejnej mienky, |
17. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov, |
18. prenájom motorových vozidiel, |
19. kúpa, predaj a leasing motorových vozidiel, |
20. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
21. komisionálny predaj v rozsahu voľnej živnosti, |
22. zabezpečenie, usporadúvanie , organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školení, |
23. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve, |
24. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, |
25. upratovacie práce, |
26. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, |
27. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, |
28. sprostredkovanie výkonu služieb, |
29. nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora, |
30. prípravné práce k realizácii stavby, |
31. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, |
32. dokončovacie stavebné práce pri realizícii exteriérov a interiérov, |
33. skladovanie, |
34. baliace činnosti, manipulácia s tovarom, |
35. prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, |
36. výroba potravinárskych výrobkov |
37. elektroenergetika v rozsahu: výroba elektriny |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Staňo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orchideová 14619/62, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 22.06.1976, Deň vzniku funkcie: 01.03.2013 |
Meno a priezvisko: Albena Grozeva Georgieva, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mladost 3, District Bl.387A ent.1 fl.2 app.25 , Názov obce: Sofia, PSČ: 1000 , Štát: Bulharská republika , Dátum narodenia: 24.02.1973, Deň vzniku funkcie: 01.03.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Marián Vetrík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavlovova 1036/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 13.10.1987, Deň vzniku funkcie: 22.02.2022 |
Meno a priezvisko: Juraj Hován, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ota Holúska 9093/3C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 19.07.1984, Deň vzniku funkcie: 04.06.2022 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista nie je oprávnený konať samostatne. Za spoločnosť konajú vždy dvaja prokuristi spoločne. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: REWE International AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): IZ NO-Süd Strasse 3, Objekt 16, Názov obce: Wiener Neudorf, PSČ: 2355 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: reg. č. FN 82769 w |
Výška vkladu: 26 356 072,000000 EUR, Rozsah splatenia: 26 356 072,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 356 072,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 356 072,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: BILLA PLUS s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 19/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , IČO 35 901 616 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.12.1994 o zvýšení základného imania. Notárska zápisnica N 323/95, Nz 310/95 napísaná dňa 4.7.1995 notárom JUDr. Romanom Blahom o zmene zakladateľskej listiny. Stary spis: S.r.o. 9768 |
2. Notárska zápisnica N 358/95, Nz 345/95 zo dňa 1.8.1995. Stary spis: S.r.o. 9768 |
3. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 164/98, Nz 162/98 zo dňa 27.4.1998. |
4. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 651/98, Nz 647/98 zo dňa 25.11.1998 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. |
5. Notárska zápisnica N 52/99, Nz 52/99 zo dňa 8.2.1999, rozhodnutie zakladateľa zo dňa 2.2.1999. |
6. Oprávnenie na pobyt v SR č. MC 209202 Oprávnenie na pobyt v SR č. MC 209251 |
7. Notárska zápisnica č. N 373/99, Nz 373/99 zo dňa 16.8.1999. |
8. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 19. 12. 1999 |
9. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2001. |
10. Mag. Ernst Rencher, deň zániku funkcie: 1.7.2002. Wolfgang Janisch, deň zániku funkcie: 1.7.2002. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 1.7.2002. |
11. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2003. Notárska zápisnica č. N 1031/2003, Nz 111731/2003 zo dňa 28.11.2003. |
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.01.2005. |
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.9.2006. |
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.12.2006 o zlúčení spoločnosti BILLA s.r.o. ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou BILLA PLUS s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, IČO : 35 901 616 ako spoločnosti zanikajúcej. Obchodná spoločnosť BILLA s.r.o. preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti BILLA PLUS s.r.o. Zmluva o zlúčení zo dňa 04.12.2006 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 789/2006, Nz 50435/2006, NCRls 50141/2006. |
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2007. |
16. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 20.06.2007 - menovanie konateľa spoločnosti. |
17. Rozhodnutie jediného spoločníka 25.02.2008. |
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2008. |
19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.01.2009. |
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.07.2009. |
21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.11.2009. |
22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.6.2010. |
23. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.04.2011. |
24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.01.2012 |
25. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.04.2012. |
26. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06. 2012. |
27. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 01.01.2013. |
28. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2013. |
29. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2013. |
30. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.04.2014. |
31. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.03.2015. |
32. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.07.2018. |
33. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2018. |
|