|
OBCHODNÉ MENO: AVITA INTERNATIONAL, a. s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlárska 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. reklamné a marketingové služby, |
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
6. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, |
7. prieskum trhu a verejnej mienky, |
8. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, |
9. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied, |
10. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly |
11. výroba potravín |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Krištofovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 2530/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 17.04.1972, Deň vzniku funkcie: 24.11.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený v mene spoločnosti konať predseda predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Eva Krištofovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 11.01.1948, Deň vzniku funkcie: 23.05.2019 |
Meno a priezvisko: Eva Krištofovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 2530/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 09.11.1972, Deň vzniku funkcie: 23.05.2019 |
Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Trnka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobšinského 3799/14, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 31.12.1970, Deň vzniku funkcie: 16.05.2024 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: Salve Group, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlárska 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , IČO 35 823 101 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 500 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 500 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 500 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je podmienený súhlasom dozornej rady spoločnosti v súlade s ust. Článku 10. Stanov. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 79/2009, Nz 10911/2009 dňa 06.04.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
2. Notárska zápisnica N 260/2010, Nz 27273/2010, NCRls 27715/2010 zo dňa 3.8.2010. |
3. Notárska zápisnica N 238/2011, Nz 23875/2011 osvedčujpca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011 - rozšírenie predmetu činnosti |
4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.09.2012. |
5. Notárska zápisnica č. N 131/2014, Nz 5471/2014 zo dňa 13.02.2014. |
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.05.2014. |
7. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 701/2014, Nz 29756/2014, NCRls 30335/2014 zo dňa 12.08.2014. |
|