|
OBCHODNÉ MENO: ZELENÁ ENERGIA NITRA, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova trieda 83/70, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom, |
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby |
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
7. reklamné a marketingové služby |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Bc. Marek Pešta, MSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod pekárnami č.p. 161/7, Názov obce: Praha 9, PSČ: 190 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 02.05.1991, Deň vzniku funkcie: 27.01.2024 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Pešta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodičkova 18, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.07.1964, Deň vzniku funkcie: 27.01.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Polák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kežmarské námestie 3367/4A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 11.05.1961, Deň vzniku funkcie: 27.01.2024 |
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Kovačovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nejedlého 1917/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 09.03.1951, Deň vzniku funkcie: 27.01.2024 |
Funkcia: člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Nils Silfverschiöld, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klagerup 1, Názov obce: Klagerup, PSČ: 233 76 , Štát: Švédske kráľovstvo , Dátum narodenia: 08.12.1961, Deň vzniku funkcie: 27.01.2024 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 415/2007, Nz 21805/2007 dňa 04.06.2007 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník. |
|