|
OBCHODNÉ MENO: Syráreň Havran, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 1339, Názov obce: Senica, PSČ: 905 27 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu |
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby |
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
6. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly |
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
8. čistiace a upratovacie služby |
9. skladovanie |
10. baliace činnosti, manipulácia s tovarom |
11. prenájom hnuteľných vecí |
12. výroba mliečnych výrobkov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Blanka Praskačová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 1121/6, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , Dátum narodenia: 17.01.1967, Deň vzniku funkcie: 04.02.2022 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Michálek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schiffelova 1397/15, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51 , Dátum narodenia: 08.07.1969, Deň vzniku funkcie: 28.06.2023 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Miroslav Horniak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škultétyho 14, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 31.05.1983, Deň vzniku funkcie: 29.05.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom pre platnosť právneho úkonu sa vyžaduje, aby konali dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Chňapek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 514/6, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 05.06.1973, Deň vzniku funkcie: 04.02.2022 |
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Hrúz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 3265/6, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 02.03.1958, Deň vzniku funkcie: 04.02.2022 |
Meno a priezvisko: Bc. Kamil Vittek, Bydlisko: Názov obce: Trstín 279, PSČ: 919 05 , Dátum narodenia: 02.12.1994, Deň vzniku funkcie: 08.04.2022 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 216 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 216 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 130 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR |
Počet: 160 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR |
Počet: 7 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR |
Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR |
|