|
OBCHODNÉ MENO: Eposs s. r. o. v likvidácii |
SÍDLO: Názov obce: Vavrečka 88, PSČ: 029 01 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
3. Administratívne služby |
4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
5. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave |
6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Miroslav Jagnešák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soľná 393/6, Názov obce: Rabča, PSČ: 029 44 , Dátum narodenia: 05.10.1987, Deň vzniku funkcie: 25.02.2022 |
Meno a priezvisko: Mgr. Ladislav Šnapko, Bydlisko: Názov obce: Vavrečka 35, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 06.02.1980, Deň vzniku funkcie: 25.02.2022 |
Meno a priezvisko: Michal Krist, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová cesta 18/36, Názov obce: Bobrov, PSČ: 029 42 , Dátum narodenia: 05.04.1994, Deň vzniku funkcie: 25.02.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Miroslav Jagnešák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soľná 393/6, Názov obce: Rabča, PSČ: 029 44 , Dátum narodenia: 05.10.1987 |
Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Mgr. Ladislav Šnapko, Bydlisko: Názov obce: Vavrečka 35, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 06.02.1980 |
Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Michal Krist, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová cesta 18/36, Názov obce: Bobrov, PSČ: 029 42 , Dátum narodenia: 05.04.1994 |
Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
VSTUP DO LIKVIDÁCIE |
Vstup do likvidácie - dátum: 19.06.2024 |
LIKVIDÁTOR |
Meno a priezvisko: Mgr. Ladislav Šnapko, Bydlisko: Názov obce: Vavrečka 35, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 06.02.1980, Deň vzniku funkcie: 19.06.2024 |
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. |
|