|
OBCHODNÉ MENO: Terraprojekt a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podunajská 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti, |
2. sprostredkovanie obchodu, |
3. inžinierska činnosť, |
4. projektová činnosť - projektovanie stavieb, inžinierske konštrukcie a mosty /inžinierske konštrukcie, geotechnika/, statické výpočty nosných konštrukcií, |
5. sprostredkovateľská činnosť, |
6. sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností, |
7. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom, |
8. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
9. projektovanie pozemných stavieb, |
10. projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby-inžinierské siete /vodovod, odpadová voda, plyn /, |
11. vypracovanie územnoplanovacích podkladov a územnoplanovacej dokumentácie, |
12. projektovanie stavieb - dopravné stavby, |
13. projektovanie a návrhovanie objektov, zariadení a prác, vypracovanie plánov a dokumentácie týkajúcej sa činnosti vykonávanej banským spôsobom vymedzenej § 3 písm. d/ zák. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, |
14. - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (výrobné technologické zariadenia), |
15. - inžinierske stavby (komplexné priemyselné stavby), |
16. - inžinierske stavby - vedenia a rozvody, |
17. výkon činnosti stavebného dozoru, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Frankovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rustaveliho 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 04.07.1964, Deň vzniku funkcie: 01.09.2013 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže samostatne iba predseda predstavenstva alebo ten, kto bol k tomu predsedom predstavenstva písomne splnomocnený s notársky overeným podpisom predsedu predstavenstva alebo v neprítomnosti predsedu predstavenstva dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Klaus Lässer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Framsweg 16, Názov obce: Innsbruck, PSČ: 6020 , Štát: Rakúsko , Dátum narodenia: 06.03.1964, Deň vzniku funkcie: 01.07.2010 |
Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Bruno Franz Josef Mattle, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Purnhofweg 37, Názov obce: Innsbruck, PSČ: 6020 , Štát: Rakúsko , Dátum narodenia: 02.11.1965, Deň vzniku funkcie: 01.07.2010 |
Meno a priezvisko: Andreas Ramharter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Notthaftstrasse 14, Názov obce: Leobersdorf, PSČ: 2544 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 25.12.1961, Deň vzniku funkcie: 04.08.2017 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 60 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 2 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.11.1994 a jej dodatkami z 10.5.1995 a 13.6.1995 v súlade s ust. §§ 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1454 |
2. Notárska zápisnica N 128/96, Nz 128/96 zo dňa 23.8.1996, zápisnica z predstavenstva zo dňa 23.8.1996. Stary spis: Sa 1454 |
3. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.5.1997 vo forme notárskej zápisnice N 201/97, Nz 200/97. Stary spis: Sa 1454 |
4. Zmena stanov v časti sídlo spoločnoti schválená valným zhromaždením dňa 25.3.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 42/98, Nz 38/98. |
5. Notárska zápisnica N 32/99, Nz 24/99 zo dňa 5.2.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica N 60/2001, Nz 59/2001 zo dňa 8.2.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmen stanov spoločnosti a personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.2.2001 o odvolaní a voľbe členov predstavenstva. |
6. Notárska zápisnica N 582/2001 Nz 579/2001 zo dňa 19. 12. 2001 osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade. |
7. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 2.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 234/2002, Nz 233/2002. |
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.9.2002. |
9. Notárska zápisnica č. N 1230/03, Nz 108277/03 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.11.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov. |
10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.6.2004. |
11. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.06.2008. |
12. Notárska zápisnica N 197/2008, Nz 37908/2008 zo dňa 10.9.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. |
13. Notárska zápisnica N 293/2008, Nz 48207/2008, NCRls 47764/2008 zo dňa 10.11.2008. |
14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.06.2010. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2010. |
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.08.2013. |
16. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.08.2013. |
|