|
OBCHODNÉ MENO: SECAR spol. s r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hattalova 12/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - strážna služba, |
2. - detektívna služba, |
3. poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo opravy zabespečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí, |
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, |
6. administratívne služby, |
7. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, |
8. prípravné práce k realizácii stavby, |
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, |
10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, |
11. prenájom hnuteľných vecí, |
12. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, |
13. poradebská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov, |
14. poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu, |
15. poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa, |
16. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Imrich Vaváček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2991/26, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 09.07.1952, Deň vzniku funkcie: 09.12.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konateľ jedná samostatne, túto navonok zastupuje a svojim podpisom je oprávnený zaväzovať konateľ spoločnosti. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Alexej Lednár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Langsfeldova 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 30.11.1948 |
Výška vkladu: 21 875,000000 EUR, Rozsah splatenia: 21 875,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Peter Hrnčiar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajzova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 07.02.1952 |
Výška vkladu: 75 649,000000 EUR, Rozsah splatenia: 75 649,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Jozef Sedlák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 60/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 25.10.1952 |
Výška vkladu: 7 934,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 934,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Imrich Vaváček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2991/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 09.07.1952 |
Výška vkladu: 15 568,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 568,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Vladimír Slaný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničiarska 10/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 22.12.1998 |
Výška vkladu: 7 934,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 934,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 128 960,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 128 960,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 24. 3. 1995 a 27. 10. 1995. Stary spis: S.r.o. 5908 |
2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 28.5.1996. Stary spis: S.r.o. 5908 |
3. Dodatok č. 2 zo dňa 20.6.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5908 |
4. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2002. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 14.11.2002 - nové úplné znenie spoločenskej zmluvy. |
5. Zápisnica z VZ zo dňa 31.3.2003. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6.5.2003. |
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2006 - súhlas s rozdelením a prevodom obchodného podielu. |
|