|
OBCHODNÉ MENO: Hilti Slovakia spol. s r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti, |
2. sprostredkovanie obchodnej činnosti a služieb, |
3. inštruktor vstreľovania expanznými prístrojmi, |
4. nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva |
5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, |
6. Prenájom hnuteľných vecí |
7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Marek Kiš-Bandi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin Dvor 968, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 15.02.1972, Deň vzniku funkcie: 26.02.2016 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a prokuristi konajú vždy dvaja spoločne. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Bc. Juraj Novotný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3590/328, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 17.07.1978, Deň vzniku funkcie: 01.10.2013 |
Meno a priezvisko: Mgr. Viktor Valuška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 10151/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 11.12.1978, Deň vzniku funkcie: 08.12.2020 |
Meno a priezvisko: Linda Prágerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olbrachtova 1055/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 25.12.1983, Deň vzniku funkcie: 08.12.2020 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokuristi konajú za spoločnosť vždy dvaja spoločne a podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy a označenie funkcie. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: Hilti Aktiengesellschaft, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Feldkircherstrasse 100, Názov obce: Schaan, PSČ: 9494 , Štát: Lichtenštajnské kniežatstvo , Iné identifikačné číslo: FL-0001.011.557-0 |
Výška vkladu: 268 870,740000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 268 870,740000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 268 870,740000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 268 870,740000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou založená zakladateľskou listinou dňa 24. 11. 1992 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9292 |
2. Notárska zápisnica N 52/94, Nz 53/94, zo dňa 21.9.1994 ktorou sa mení zakladateľská listina. Stary spis: S.r.o. 9292 |
3. Notárska zápisnica N 68/96, Nz 68/96 zo dňa 5.6.1996. Stary spis: S.r.o. 9292 |
4. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 02.12.1996. Notárska zápisnica N 92/97, Nz 76/97 zo dňa 17.04.1997. Stary spis: S.r.o. 9292 |
5. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 205/98, Nz 200/98 spísanej dňa 14.7.1998, v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z. |
6. Uznesenie jediného spoločníka zo dňa 15.7.1999. |
7. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 92/01, Nz 92/01 spísanej notárkou JUDr. Veronikou Baričičovou zo dňa 21.3.2001. |
8. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 260/01, Nz 259/01 zo dňa 18.7.2001. |
9. Zápisnica z valného zhromaždenia 22. 08. 2002. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 235/02, Nz 242/02 napísanej dňa 02. 09. 2002 notárom JUDr. Juríkovou. Funkcia konateľa Ing. V. Mošného zaniká dňa 22. 08. 2002. |
10. Rozhodnutie spoločníka z 20.8.2003. |
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.7.2008. |
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.3.2009. |
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2010. |
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2010. |
15. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 26.08.2013. |
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.02.2016. |
|