|
OBCHODNÉ MENO: ELGAS Sales a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 19B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. sprostredkovateľská činosť v oblasti obchodu, |
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Michal Marcin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštieľska 41, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51 , Dátum narodenia: 09.02.1984, Deň vzniku funkcie: 18.04.2019 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Jozef Smolár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipského 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 07.10.1964, Deň vzniku funkcie: 15.04.2019 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. MUDr. Marian Jánoš, FCCA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Hraničiarov 6/b, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 30.09.1982, Deň vzniku funkcie: 22.01.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Janyík, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pave Vukoviča 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 31.05.1972, Deň vzniku funkcie: 18.04.2019 |
Meno a priezvisko: Jérôme Valette, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kysucká 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 26.12.1981, Deň vzniku funkcie: 22.01.2021 |
Meno a priezvisko: Ing. Roman Blaho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 15/9, Názov obce: Jalovec, PSČ: 972 31 , Dátum narodenia: 28.09.1977, Deň vzniku funkcie: 22.01.2021 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 100 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 250,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 17.05.2013 vo forme notárskej zápisnice v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.01.2016. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 24.10.2017. |
|