|
OBCHODNÉ MENO: PALAX, s.r.o |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 106, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť), |
6. faktoring a forfaiting, |
7. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, |
8. prenájom motorových vozidiel, |
9. prenájom športových a rekreačných člnov, |
10. prenájom obytných prívesov, |
11. prevádzkovanie parkovísk, |
12. leasingová činnosť, |
13. eklamná a propagačná činnosť, |
14. prieskum trhu, |
15. organizovanie kurzov, školení a seminárov, |
16. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, |
17. upratovacie práce, čistenie budov, |
18. prípravné práce pre stavbu, demolácie, zemné práce, |
19. prieskumné a podzemné práce, |
20. sprostredkovanie v oblasti dopravy - špedičná činnosť, |
21. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šošovička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Raková 621/30, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 29.07.1975, Deň vzniku funkcie: 23.04.2003 |
Meno a priezvisko: Ján Palenčár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sartorisova 16251/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 09.03.1975, Deň vzniku funkcie: 10.09.2013 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť navonok zastupuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ján Palenčár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sartorisova 16251/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 09.03.1975 |
Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šošovička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Raková 621/30, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 29.07.1975 |
Výška vkladu: 4 152,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 152,000000 EUR |
Meno a priezvisko: RNDr. Norbert Filip, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rumančekova 860/40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 09.09.1970 |
Výška vkladu: 3 848,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 848,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
PREDAJ |
Predaj časti podniku Predaj časti podniku obchodnej spoločnosti RBK Development, s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 01 Bratislava, IČO: 48 265 284, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vo vložke č. 105794/B. |
Predaj časti podniku Predaj časti podniku obchodnej spoločnosti Trnky, s.r.o., so sídlom: Pažítková 5, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 780 275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vo vložke č. 129353/B |
Predaj časti podniku Predaj časti podniku spoločnosti PALAX, s.r.o. na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 26.4.2023 medzi spoločnosťou PALAX, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 106, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, identifikačné číslo 51 780 275, ako predávajúcim a spoločnosťou LOG52 s. r. o., so sídlom Trnavská cesta 106, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, identifikačné číslo 55 205 887, ako kupujúcim, v zmysle ust. § 487 Obchodného zákonníka; táto zmluva nadobudla účinnosť dňa 27.4.2023. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.3.2002 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. |
2. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 12.2.2003, spoločenská zmluva zo dňa 12.2.2003, uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 23.4.2003, spoločenská zmluva zo dňa 29.4.2003. |
3. Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 13.7.2004, na ktorom bol odvolaný konateľa, bola schválená zmena sídla spoločnosti a prevod obchodného podielu. Spoločenská zmluva zo dňa 13.7.2004. |
4. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 23.5.2005. Zánik funkcie konateľa Jána Kolenčára dňa 23.5.2005. |
5. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2008. |
6. Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 10.9.2013. |
7. Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 23.01.2014. |
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.04.2015. |
9. Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 21.05.2015. |
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.02.2016. |
|