|
OBCHODNÉ MENO: I - Europa s.r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maróthyho 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, |
4. reklamná a propagačná činnosť, |
5. poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania, |
6. organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, |
7. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
10. Služby v oblasti komunikácie s verejnosťou |
11. Vydavateľská činnosť |
12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
13. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok |
14. Prieskum trhu a verejnej mienky |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Mgr. Radovan Geist, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cerovská 27, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81 , Dátum narodenia: 13.08.1978, Deň vzniku funkcie: 30.05.2003 |
Meno a priezvisko: Pavel Nikodem, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mühlgasse 4, Názov obce: Pama, PSČ: 2422 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 22.07.1983, Deň vzniku funkcie: 20.05.2015 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Pavol Szalai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wolkrova 43, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 02.12.1982 |
Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR |
Obchodné meno/názov: BRAUN HOLDING, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 6, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , IČO 44 443 200 |
Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Mgr. Radovan Geist, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cerovská 27, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81 , Dátum narodenia: 13.08.1978 |
Výška vkladu: 5 900,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 900,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Zuzana Gabrižová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 563/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 19.03.1984 |
Výška vkladu: 3 550,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 550,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Pavel Nikodem, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mühlgasse 4, Názov obce: Pama, PSČ: 2422 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 22.07.1983 |
Výška vkladu: 3 550,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 550,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Kristína Kubišová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 58, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 09.08.1994 |
Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR |
Obchodné meno/názov: Euractiv Media BV, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karel de Grotelaan 1 bus 1, Názov obce: Brusel, PSČ: B-1000 , Štát: Belgické kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: BE 0457860784 |
Výška vkladu: 8 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 8 500,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.5.2003 v zmysle ust. § § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. |
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2005 a zo dňa 08.06.2005. |
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2006 - zmena sídla spoločnosti, udelenie súhlasu s prevodom obchodných podielov, rozšírenie predmetu činnosti. |
4. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.04.2008. |
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2010. |
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2011. |
7. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.12.2013. |
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2017. |
|