|
OBCHODNÉ MENO: MEDICAL GLASS, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 844 03 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
3. faktoring a forfaiting, |
4. prenájom strojov a zariadení, |
5. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností, |
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
7. výroba a predaj zdravotníckych potrieb - výroba a predaj sklenených obalov pre farmaceutické účely, |
8. prenájom motorových vozidiel, |
9. Administratívne činnosti |
10. Vedenie účtovníctva |
11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Marcello Finetti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 7799/19A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 17.07.1968, Deň vzniku funkcie: 30.06.2021 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Leila Petrelli, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Mariani C. 4, Názov obce: Vicenza, PSČ: 361 00 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 10.03.1977, Deň vzniku funkcie: 11.03.2024 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Alberto Cagnato, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via L. Sugana 5, Názov obce: Treviso, PSČ: 311 00 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 09.01.1974, Deň vzniku funkcie: 11.03.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť navonok ako štatutárny orgán zastupuje Predstavenstvo. Za Spoločnosť konajú a podpisovať za ňu sú oprávnení všetci členovia predstavenstva Spoločnosti. Spoločnosť navonok zastupujú a podpisujú za ňu v plnom rozsahu členovia Predstavenstva každý samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu Spoločnosti pripojí člen Predstavenstva svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Jiří Hora, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jižní 312, Názov obce: Bílina, PSČ: 418 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.11.1969, Deň vzniku funkcie: 24.06.2020 |
Meno a priezvisko: Marco Stevanato, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Antonio Vivarini (Zelarino) 15, Názov obce: Benátky, PSČ: 301 74 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 27.12.1972, Deň vzniku funkcie: 24.06.2020 |
Meno a priezvisko: Marek Csicsay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Förge 299, Názov obce: Orechová Potôň, PSČ: 930 02 , Dátum narodenia: 10.11.1984, Deň vzniku funkcie: 29.06.2023 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 557 514,056000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 557 514,056000 EUR |
AKCIE |
Počet: 24000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,193919 EUR |
Počet: 51790 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE: |
Popis: Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 13.7.2006 o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie maximálne o 310 000 000 Sk, maximálne na 311 000 000 Sk v lehote troch rokov vydaním novej emisie maximálne 310 000 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, neverejne obchodovateľných, v menovitej hodnote jednej akcie 1 000 Sk, ktoré budú splatené peňažnými vkladmi akcionárov. Schválená výška základného imania: 311 000 000 Sk |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.7.2000 v zmysle § 154 - 220 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. N 160/2000, Nz 160/2000 zo dňa 12.7.2000 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť vznikla premenou obchodnej spoločnosti MEDICAL GLASS spol. s r.o. na akciovú spoločnosť MEDICAL GLASS, a.s. v zmysle § 69 ods. 1,2 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť MEDICAL GLASS, a.s. preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej obchodnej spoločnosti MEDICAL GLASS spol. s r.o., Agátová 22, Bratislava, IČO: 17 328 217. |
2. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Stanislava Beňu dňa 12.7.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica B 1012/2002, Nz 995/2002 zo dňa 12.7.2002. Zápis z dozornej rady zo dňa 18.12.2001. |
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 440/2006, Nz 27711/2006, NCRls 27749/2006 zo dňa 13.7.2006. |
4. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 16.08.2006. |
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2008. |
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2010. Zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 26.10.2010, 27.10.2010 a 28.10.2010. |
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2012. |
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.11. 2015. |
|