|
OBCHODNÉ MENO: TAM Properties VI., a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva, |
2. správa nehnuteľností, |
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných a iných ako základných služieb spojených s prenájmom, |
4. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností, |
5. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností, |
6. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), |
7. predaj nehnuteľností, |
8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Andrej Lehocký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morušová 423/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 11.06.1980, Deň vzniku funkcie: 01.08.2019 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Róbert Veselý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 19068/34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 20.11.1992, Deň vzniku funkcie: 01.01.2024 |
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Udržal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zuzany Chalupovej 4108/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 13.10.1982, Deň vzniku funkcie: 16.04.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Martin Ďuriančik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Blaha 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 31.05.1975, Deň vzniku funkcie: 02.03.2013 |
Meno a priezvisko: Ing Michal Májek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frankovská 14178/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 24.05.1984, Deň vzniku funkcie: 20.10.2016 |
Meno a priezvisko: Mgr. Marek Prokopec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivničná 1321/40, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 04.03.1976, Deň vzniku funkcie: 20.10.2016 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. - Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond o.p.f., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , IČO 35 742 968 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 250,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 11.02.2013 vo forme notárskej zápisnice N 163/2013, Nz 4398/2013, NCRls 4509/2013 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.06. 2014. |
3. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 21.06.2017 |
|