|
OBCHODNÉ MENO: MONTE spol.s r.o. Košice |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čermeľská 1, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) |
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu |
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby |
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Igor Lahita, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Povrazová 1, Názov obce: Košice, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 13.04.1958, Deň vzniku funkcie: 21.08.2006 |
Meno a priezvisko: Ing. Martin Karchňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod horou 15A, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 28.06.1978, Deň vzniku funkcie: 10.04.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. Igor Lahita, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Povrazová 1, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 13.04.1958 |
Výška vkladu: 40 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 40 000,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 40 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 40 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 10.1.1991 č. N8/91, Nz 8/91 na základe zák.č. 109/64Zb. v znení zákona č. 103/90 Zb. Hospodárskeho zákonníka. Podpisy na spoločenskej zmluve overené Štátnym notárstvom v Košiciach dňa 10.1.1991 pod č. 0-361-363/91. |
2. Zmeny v zápise urobené na základe Spoločenskej zmluvy zo dňa 19.8.1993 v súlade s § 764 ods. 2 zákona č. 513/91 Zb. |
3. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.7.1995. |
4. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.1.1997. |
5. Dodatok č.9 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.2.1997. |
6. Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.3.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z. |
7. Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve zo dňa 18. 2. 2000. |
8. Dodatok č. 12 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.11.2002. |
9. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Zanikajúca spoločnosť: Obchodné meno: BLIS s.r.o. Sídlo: Južná trieda 93/10788, 040 01 Košice IČO: 44 219 539 |
|