|
OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: ŠKODA PRAHA a.s. organizačná zložka Mochovce |
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): kpt. Nálepku 80, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - nákup a predaj v rozsahu voľných ohlasovaných živností |
2. - prieskum trhu a ponuková činnosť |
3. - poradenská činnosť v oblastiach prípravy, realizácie a uvedenia do prevádzky investičných celkov a zariadenia |
4. - defektoskopia zvarov |
5. - garančné a diagnostické merania |
6. - rozmnožovacie a kopírovacie služby |
7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
8. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien |
9. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností |
10. stavba a demontáž lešenia |
11. poradenská činnosť v oblasti zavádzania a budovania systému enviromentálneho manažérstva a manažérstva kvality v rozsahu voľnej živnosti |
12. vykonávanie montáží, rekonštrukcií, opráv, stavebných prác, skúšok zariadení a potvrdzovania STD zariadení podľa vyhlášky č. 66/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb. v rozsahu oprávnenia |
13. navrhovanie, projektovanie, dovoz a montáž vybraných zariadení a ich komponentov, vykonávanie ich údržby, opráv a rekonštrukcií, stavebných a tlakových skúšok podľa zákona č. 130/1998 Z.z. v rozsahu oprávnenia |
14. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových |
15. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích |
16. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových |
17. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických |
18. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení |
19. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení-elektrických, zdvíhacích, tlakových a plynových |
20. Projektovanie elektrických zariadení |
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): |
|
Meno a priezvisko: Roman Faltys, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K. Marxa 22, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 26.08.1964, Deň vzniku funkcie: 01.01.2019 |
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: V mene organizačnej zložky koná navonok a podpisuje za ňu vedúci organizačnej zložky. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby ŠKODA PRAHA, a.s., Praha v zmysle § 21 zákona. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Po 106 |
2. Rozhodnutie zakladateľa o zmene zakladateľskej listiny, spísané formou notárskej zápisnice N 375/95, Nz 313/95 zo dňa 08.08.1995 (rozšírenie predmetu činnosti). Stary spis: Po 106 |
3. Zakladateľská listina bola zmenená dod tkami zo dňa 14.05.1996 a 20.04.1998. |
4. Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom zo dňa 22.10.1998. |
5. Dodatok č. 5 k zakladateľskej listine zo dňa 5.5.2000. Dodatok č. 6 k zakladateľskej listine zo dňa 25.7.2000. |
6. Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 7 zo dňa 14.09.2000. |
7. Zakladateľská listina zmenená Dodatkom č. 9 zo dňa 19.2.2002. |
8. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 23.09.2003. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 09.10.2003. |
9. Dňa 06.12.2018 bol schválený projekt zlúčenia vyhotovený ku dňu 26.10.2018 medzi zúčastnenými spoločnosťami ŠKODA PRAHA a.s. ako nástupnícka spoločnosť a ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. ako zanikajúca spoločnosť. Dôsledkom tohto zlúčenia došlo zároveň k zlúčeniu ich organizačných zložiek zriadených na území Slovenskej republiky a to ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., organizačná zložka SR, so sídlom kpt. Nálepku 80, 934 01 Levice, IČO: 44 082 096 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: PO, vl.č.: 10151/N ( organizačná zložka zanikajúcej spoločnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.) so ŠKODA PRAHA a.s. organizačná zložka Mochovce, so sídlom kpt. Nálepku 80, 934 01 Levice, IČO: 34 003 380, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: PO, vl.č.: 36/N (organizačná zložka nástupníckej spoločnosti ŠKODA PRAHA a.s.). Účinky zápisu zlúčenia organizačných zložiek nastanú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 22.02.2019. |
OBCHODNÉ MENO: ŠKODA PRAHA a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Duhová 1444/2, Názov obce: Michle, Praha 4, PSČ: 14000 , Štát: Česká republika |
PRÁVNA FORMA: akciová spoločnosť |
REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ |
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Číslo zápisu: oddiel: B, vložka 372 |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia: |
Meno a priezvisko: Ing. Radek Holejšovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hackerova 792/3, Názov obce: Bohnice, Praha 8, PSČ: 18100 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 03.07.1965, Deň vzniku funkcie: 01.11.2019 |
Meno a priezvisko: Ing. Daniel Jiřička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Řimská 84/10, Názov obce: Vinohrady, Praha 2, PSČ: 12000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 30.11.1962, Deň vzniku funkcie: 26.04.2024 |
Meno a priezvisko: Ing. Jan Štancl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na rozdílu 719/26, Názov obce: Vokovice, Praha 6, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 08.05.1957, Deň vzniku funkcie: 26.04.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti jedná predstavenstvo. Za predstavenstvo jednajú navonok menom spoločnosti vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. Pokiaľ to vyžaduje zákon, jedná menom spoločnosti predseda predstavenstva samostatne, prípadne jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom poverený. |
|