|
OBCHODNÉ MENO: HASKEM, spol. s r.o. v likvidácii |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čmelíkova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
4. automatizované spracovanie dát, |
5. výroba cementového tovaru a umelého kameňa, |
6. výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramiky, |
7. podlahárstvo, |
8. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Ing. Horst Čapák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čmelíkova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 20.12.1951, Deň vzniku funkcie: 08.06.2004 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. Horst Čapák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čmelíkova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 20.12.1951 |
Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
VSTUP DO LIKVIDÁCIE |
Vstup do likvidácie - dátum: 27.03.2024 |
LIKVIDÁTOR |
Meno a priezvisko: Ing. Horst Čapák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čmelíkova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 20.12.1951, Deň vzniku funkcie: 27.03.2024 |
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.3.2000 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. |
2. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 8.6.2004 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Rozhodnutie spoločníka o zmene konateľov, zmene a novom znení zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 128/04, Nz 49245/04 napísanej dňa 8.6.04 notárom JUDr. Bošanskou. Funkcia konateľov D.Kazimírovej, M. Slobodu a M. Melega zaniká dňa 8.6.2004 |
|