|
OBCHODNÉ MENO: PKP CARGO INTERNATIONAL SK a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cukrová 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. zasielateľstvo, |
2. - maloobchodný predaj pohonných hmôt, |
3. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
4. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
5. - prekládka tovaru, |
6. - prevádzkovanie skladov (okrem skladov verejných), |
7. - neprevidelná, neverejná cestná osobná motorová doprava, |
8. - prevádzkovanie dráhy, |
9. - prevádzkovanie dopravy na dráhe, |
10. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Michal Kubíček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karvinská 1268/51, Názov obce: Havířov, PSČ: 73601 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 25.11.1977, Deň vzniku funkcie: 12.10.2021 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Pavol Bezděčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klidná 792/2, Názov obce: Havířov - Město, PSČ: 73601 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 05.11.1986, Deň vzniku funkcie: 12.10.2021 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: David Šula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lubina 229, Názov obce: Kopřivnice, PSČ: 74221 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 13.12.1976, Deň vzniku funkcie: 01.04.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predstavenstvo, a to buď spoločne všetci členovia predstavenstva alebo spoločne predseda a jeden člen predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Miroslaw Stanislaw Lisowski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Kolejowa 14/1, Názov obce: Źmigród, PSČ: 55-140 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 08.05.1963, Deň vzniku funkcie: 21.12.2018 |
Meno a priezvisko: Barbora Štenclová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Průjezdní 1555, Názov obce: Rychvald, PSČ: 735 32 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 09.07.1991, Deň vzniku funkcie: 07.09.2021 |
Meno a priezvisko: Edyta Filipczak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wincentego Granata 25/14, Názov obce: Lubin, PSČ: 20-448 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 30.03.1970, Deň vzniku funkcie: 08.12.2023 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betonářská 580/14, Názov obce: Ostrava - Muglinov, PSČ: 71200 , Štát: Česká republika , IČO 47 675 977 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 431 520,945380 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 431 520,945380 EUR |
AKCIE |
Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR |
Počet: 12 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 230/2003, Nz 48625/2003 zo dňa 17.6.2003 v zmysle ust. § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení Zák. č. 500/2001 Z.z.. |
2. Notárska zápisnica N 466/03, Nz 102001/03 zo dňa 6.11.2003, stanovy spoločnosti. |
3. Zápis č. 2/2007 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.05.2007. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.07.2007. Zápis č. 4/2007 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.08.2007. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.11.2007. |
4. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 8.8.2008 akcionára. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.10.2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.12.2008. |
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.08.2009 a zo dňa 29.10.2009. |
6. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 146/2010, NZ 18074/2010, NCRIs 18367/2010 zo dňa 21.5.2010 o zmene mena z pôvodného ŽDD, a.s. na AWT Rail SK a. s. |
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2011 a rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 06.06.2012. |
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.06.2012, 13.09.2012 a zo dňa 17.09.2013. |
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.09.2014. |
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2015 |
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.05.2015 |
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.08.2016. |
|