|
OBCHODNÉ MENO: DRC Prešov s.r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Royova 43, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Prenájom hnuteľných vecí |
2. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla |
3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
4. Sťahovacie služby |
5. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave |
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
7. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla |
8. Kuriérske služby |
9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky |
11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
13. Prípravné práce k realizácii stavby |
14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
15. Výroba a hutnícke spracovanie kovov |
16. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu |
17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
18. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely |
19. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok |
20. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce |
21. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
22. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ján Mikita, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierne nad Topľou 26, Názov obce: Čierne nad Topľou, PSČ: 094 34 , Dátum narodenia: 08.05.1965, Deň vzniku funkcie: 17.03.2022 |
Meno a priezvisko: Jozef Vaško, Bydlisko: Názov obce: Vyšná Šebastová 71, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 15.06.1975, Deň vzniku funkcie: 13.03.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ján Mikita, Bydlisko: Názov obce: Čierne nad Topľou 26, PSČ: 094 34 , Dátum narodenia: 08.05.1965 |
Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Jozef Vaško, Bydlisko: Názov obce: Vyšná Šebastová 71, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 15.06.1975 |
Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
|