|
OBCHODNÉ MENO: KMET Handlová, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. F. Nádaždyho 92/2, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností |
4. reklamná a propagačná činnosť |
5. poradenstvo v rozsahu voľných živností |
6. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností |
7. prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností |
8. zemné a búracie práce |
9. výroba a rozvod tepla |
10. opravy vyhradených plynových zariadení |
11. opravy vyhradených tlakových zariadení |
12. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Tonhauser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morovnianska 1797/38, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 , Dátum narodenia: 22.08.1956, Deň vzniku funkcie: 27.06.2020 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Sádecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mukačevská 4808/49, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 25.05.1977, Deň vzniku funkcie: 01.03.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Iždinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 180/34, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 , Dátum narodenia: 06.11.1974, Deň vzniku funkcie: 27.06.2020 |
Meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárová 10163/103, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 29.06.1975, Deň vzniku funkcie: 01.03.2024 |
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Koník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 352/15, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 21.08.1974, Deň vzniku funkcie: 01.03.2024 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 100,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 100,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie |
|