|
OBCHODNÉ MENO: EL-ZA spol. s r.o. v likvidácii |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská cesta 2056/25, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. zámočníctvo, |
2. maloobchod a veľkoobchod so základnými poľnohospodárskymi produktami a živými zvieratami, |
3. maloobchod a veľkoobchod so spotrebným a priemyselným tovarom, |
4. maloobchod a veľkoobchod s potravinami, |
5. maloobchod a veľkoobchod so stavebným hutným materiálom, drevom, drevárskymi výrobkami, |
6. upratovacie služby, |
7. čistenie miestnych komunikácii, |
8. stolárstvo |
9. kovoobrábanie |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Marián Macháček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská cesta 2056/25, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 09.07.1953, Deň vzniku funkcie: 06.01.1993 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Marián Macháček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská cesta 2056/25, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 09.07.1953 |
Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
VSTUP DO LIKVIDÁCIE |
Vstup do likvidácie - dátum: 20.03.2024 |
LIKVIDÁTOR |
Meno a priezvisko: Štefánia Pekarová, Bydlisko: Názov obce: Radošovce 11, PSČ: 908 63 , Dátum narodenia: 24.03.1965, Deň vzniku funkcie: 20.03.2024 |
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne v rozsahu ust. § 75b Obchodného zákonníka. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spol. zmluvou uzavretou dňa 8.10.1992 v zmysle ust.§ 57, § 60, § 105 a násl Zákona č. 513/1991 Zb. Podľa prehlásenia správcu vkladu spoločníci splatili svoje vklady ku dňu zápisu do obch.reg. nasledovne: Ján Osvlad 30 000.-Kčs Marián Macháček 30 000.-Kčs Stary spis: S.r.o. 7863 |
2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.02.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.02.1998. |
3. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 31.03.2000 formou notárskej zápisnice č. N 263/2000, Nz 187/2000. |
|