|
OBCHODNÉ MENO: Slovalco, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 14, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 48 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - výroba hliníka z oxidu hlinitého a ostatných surovín |
2. - nákup a predaj elektrickej energie |
3. - výroba vopred vypálených anód |
4. - nákup surovín na výrobu hliníka, zliatín hliníka a vopred vypálených anód |
5. - predaj hliníka, zliatín hliníka a vopred vypálených anód |
6. - predaj a vývoz sterov ľahkých kovov s obsahom hliníka |
7. - nákup, dovoz a spracovanie hliníkového odpadu - odpad z hliníka, zliatiny, zlúčeniny |
8. - prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb |
9. oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu opravy a údržby bez zvárania |
10. dodávka elektriny |
11. Počítačové služby |
12. Vedenie účtovníctva |
13. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly |
14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
15. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
16. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu |
17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
18. Opravy pracovných strojov |
19. Prevádzkovanie železničnej dráhy, vlečky |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Martin Krchňavý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaseňová 3623/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 09.01.1993, Deň vzniku funkcie: 09.06.2020 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ola Saeter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Loennaasen 35 A, Názov obce: Hosle, PSČ: 1362 , Štát: Nórske kráľovstvo , Dátum narodenia: 13.09.1960, Deň vzniku funkcie: 09.02.2021 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Stian Moe Tangen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jøntelhaugen 13, Názov obce: Grøa, PSČ: NO-6612 , Štát: Nórske kráľovstvo , Dátum narodenia: 29.12.1976, Deň vzniku funkcie: 14.12.2021 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Marián Slivovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3643/326/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 07.05.1981, Deň vzniku funkcie: 19.04.2022 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Knut Meel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hvalstadlia 38, Názov obce: Hvalstad, PSČ: N-1395 , Štát: Nórske kráľovstvo , Dátum narodenia: 06.03.1966, Deň vzniku funkcie: 13.06.2023 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menáma funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Vo všetkých veciach, zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Martin Fábry, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 69, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 19.10.1976, Deň vzniku funkcie: 18.12.2018 |
Meno a priezvisko: Stephan Mocek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liaveien 17, Názov obce: Stabekk, PSČ: 1369 , Štát: Nórske kráľovstvo , Dátum narodenia: 12.09.1975, Deň vzniku funkcie: 09.06.2020 |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Rolf Torgeir Aase, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tyslevveien 39, Názov obce: Oslo, PSČ: 1163 , Štát: Nórske kráľovstvo , Dátum narodenia: 10.04.1974, Deň vzniku funkcie: 09.06.2020 |
Meno a priezvisko: Martin Molnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenná 546/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 21.05.1985, Deň vzniku funkcie: 09.06.2020 |
Meno a priezvisko: Todd Wilson, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Middelthungsgate 13, Názov obce: Oslo, PSČ: 0398 , Štát: Nórske kráľovstvo , Dátum narodenia: 07.05.1969, Deň vzniku funkcie: 16.02.2022 |
Meno a priezvisko: Egil Berg, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nedre Toppenhaug 112, Názov obce: Bærums Verk, PSČ: 1353 , Štát: Nórske kráľovstvo , Dátum narodenia: 10.05.1965, Deň vzniku funkcie: 13.06.2023 |
Meno a priezvisko: Andrej Jančok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 493/10, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 16.01.1989, Deň vzniku funkcie: 30.01.2024 |
Meno a priezvisko: Slavomír Schwarz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š. Moysesa 11/11, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 13.10.1974, Deň vzniku funkcie: 30.01.2024 |
Meno a priezvisko: Filip Šulek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 559/2, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 22.07.1998, Deň vzniku funkcie: 30.01.2024 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 164 326 350,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 164 326 350,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 2325 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 35 339,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod kmeňových akcií je obmedzený v zmysle platných stanov spoločnosti. |
Počet: 2325 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 35 339,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.5.1993 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov. |
2. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.10.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 562 |
3. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.11.1994 bola schválená zmena stanov a schválené nové znenie stanov akciovej spoločnosti. |
4. . Valné zhromaždenie konané dňa 14.5.1996 schválilo zmenu stanov spoločnosti. |
5. . Na zasadnutí valného zhromždenia konanom dňa 12.12.1996 bola schválená zmena stanov. |
6. . Zmena bola vykonaná na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2000 . |
7. . Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20. apríla 2001 bolo prijaté nové znenie stanov spoločnosti. |
8. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.4.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie. |
9. . Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia mimoriadneho val- ného zhromaždenia zo dňa 10.12.2002, tak ako je uvedené v NZ 748/02, v súlade s ust. zák. č. 500/2001 Z.z.. |
10. . Dňa 7.5.2003 valné zhromaždenie rozhodlo o odvolaní doterajšieho a voľbe nového člena predstavenstva. |
11. . Dňa 22.7.2003 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom došlo k znovu zvoleniu doterajšieho člena predstavenstva, odvolaniu niektorých doterajších členov a zvoleniu nových členov dozornej rady a vymenovaniu nového predsedu dozornej rady. |
|