|
OBCHODNÉ MENO: Advokátska kancelária ELBA, s.r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. poskytovanie právnych služieb, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Eliáš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 18.12.1975, Deň vzniku funkcie: 16.12.2005 |
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Bartolčič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Grunte 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 30.05.1978, Deň vzniku funkcie: 16.12.2005 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku konateľ pripojí svoj podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Eliáš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 18.12.1975 |
Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Bartolčič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Grunte 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 30.05.1978 |
Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 13. 12. 2005 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník. |
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.09.2011. |
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2013. |
|