|
OBCHODNÉ MENO: Poľnonákup TATRY, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slavkovská 36, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov |
2. - výroba kŕmnych zmesí |
3. - zásobovanie hospodárskymi potrebami |
4. - výroba krmív |
5. - nákup a predaj obilia a krmív, tovaru pre domácnosť, so stavebnými strojmi, poľnohospodárskych strojov a náradia, stavebného materiálu, drobného náradia a ochranných pomôcok, zemiakov a vlny |
6. - poľnohospodárska prvovýroba |
7. - maloobchod v rozsahu voľných živností |
8. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností |
9. - sprostredkovanie obchodu a služieb |
10. - nákup a predaj zvlášť nebezpečných jedov |
11. - prevádzkovanie na dráhe - železničnej vlečke |
12. - prevádzkovanie verejného skladu - obiloviny, olejniny |
13. služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb v rozsahu voľných živností |
14. služby súvisiace s rastlinnou výrobou v rozsahu voľných živností |
15. vedenie účtovníctva |
16. účtovné poradenstvo |
17. poradenská činnosť v oblasti obchodu a v oblasti poľnohospodárstva |
18. prenájom hnuteľného majetku |
19. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom |
20. prípravné práce k realizácii stavby |
21. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
22. stavebné cenárstvo |
23. vykonávanie zváracích prác |
24. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení |
25. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení pre bezpečné napätie |
26. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom |
27. výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení |
28. výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení |
29. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: Predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Marek Juro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukorelliho 1504/46, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 12.05.1974, Deň vzniku funkcie: 22.05.2020 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Pavlenko, PhD., Bydlisko: Názov obce: Vojtovce 22, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 06.01.1990, Deň vzniku funkcie: 16.01.2024 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Branko Péchy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seleziánska 3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 28.08.1970, Deň vzniku funkcie: 16.01.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach je v mene spoločnosti oprávnený konať a podpisovať ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: JUDr. Dušan Kyseľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Wolkera 2237/35, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 05 , Dátum narodenia: 07.06.1982, Deň vzniku funkcie: 01.08.2020 |
Meno a priezvisko: JUDr. Marek Siranko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajzova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 08.04.1984, Deň vzniku funkcie: 16.01.2024 |
Meno a priezvisko: Mgr. Edita Širillová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Platanová 2, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 10.04.1973, Deň vzniku funkcie: 16.01.2024 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , IČO 30 844 363 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 794 444,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 794 444,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 8417 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: neprevoditeľné |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa SŠHZ SR vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.6.1997 č. N 341/97, NZ 332/97, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák. č. 513/91 Zb., v súlade so zák. č. 192/95 Z.z. Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky podniku POĽNONÁKUP TATRY, štátny podnik so sídlom v Kežmarku, Slavkovská 36. |
2. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 31.3.1998. |
3. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 6.9.1999. |
4. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 10.10.2002. |
5. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 5.8.2003. |
|