|
OBCHODNÉ MENO: Noraforest s.r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tuhár 88, Názov obce: Tuhár, PSČ: 985 12 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti |
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu |
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
4. Prenájom hnuteľných vecí |
5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
7. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve |
8. administratívne služby |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Ján Fízeľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Jánošíkova 3/6133, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 27.03.1978, Deň vzniku funkcie: 22.10.2015 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Lívia Fízeľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Jánošíková 6133/3, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 13.03.1976, Deň vzniku funkcie: 25.08.2021 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený zastupovať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje uvedením jej plného obchodného mena, odtlačkom pečiatky spoločnosti, vlastného mena, vlastnoručného podpisu s dodatkom "per procuram" alebo skratkou "ppa". |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ján Fízeľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Jánošíkova 3/6133, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 27.03.1978 |
Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
|