|
OBCHODNÉ MENO: OZE Solutions a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulipánová 1, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly |
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti |
3. ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí |
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti |
5. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení |
6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti |
7. faktoring a forfaiting |
8. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení |
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
10. finančný lízing |
11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
12. organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí |
13. organizovanie výstav, trhov a prehliadok |
14. montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických |
15. reklamná a propagačná činnosť |
16. prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie |
17. administratívne práce |
18. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied |
19. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce |
20. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Július Száraz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Štifte 1a, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 12.09.1968, Deň vzniku funkcie: 09.05.2019 |
Funkcia: Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Szárazová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Štifte 1a, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 11.08.1971, Deň vzniku funkcie: 09.05.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva, každý z nich samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Žirka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Murgaša 2734/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 28.09.1969, Deň vzniku funkcie: 02.09.2020 |
Meno a priezvisko: Ing. Roman Smolinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Štifte 4300/18, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 11.08.1969, Deň vzniku funkcie: 02.09.2020 |
Meno a priezvisko: Alica Szárazová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Štifte 4548/1A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 15.04.2005, Deň vzniku funkcie: 24.08.2023 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Na prevod akcií je potrebný súhlas valného zhromaždenia spoločnosti. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: LEADER LIGHT s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Gorkého 33, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , IČO 36 188 433 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 451/2013, Nz 13463/2013, NCRls 13722/2013 dňa 24.04.2013. |
|