|
OBCHODNÉ MENO: POWEL s.r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 43, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. výroba a montáž výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky |
2. výroba a inštalácia elektrických strojov a prístrojov |
3. montáž meracej a regulačnej techniky |
4. - obchodná a sprostredkovateľská činnosť: priemyselný a spotrebný tovar |
5. montáž a výroba filtračných zariadení |
6. maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností |
7. prenájom hnuteľných vecí |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Gustav Hrbka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Československej armády 4692/19, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 14.08.1960, Deň vzniku funkcie: 02.09.1992 |
Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Ürge, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 9, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 13.02.1958, Deň vzniku funkcie: 02.09.1992 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. Gustav Hrbka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Československej armády 4692/19, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 14.08.1960 |
Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Ürge, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 9, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 13.02.1958 |
Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26. 6. 1992 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 1894 |
2. Zmeny v zápise boli prevedené na základe dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 17.12.1992 |
3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 29. 9.1995. |
4. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.1.1997. |
5. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1998. |
6. Dodatok č.5 zo dňa 8.10.2001 k spoločenskej zmluve. |
7. Dodatok č.6 zo dňa 1.7.2002 k spoločenskej zmluve. |
|