|
OBCHODNÉ MENO: Q Group s. r. o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bottova 2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
5. Prenájom hnuteľných vecí |
6. Administratívne služby |
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
8. Vedenie účtovníctva |
9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky |
10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Andrej Mišura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Jazere 1052/31, Názov obce: Kvetoslavov, PSČ: 930 41 , Dátum narodenia: 26.04.1984, Deň vzniku funkcie: 01.03.2022 |
Meno a priezvisko: Ing. Marián Illovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tyrkysová 810/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 07.06.1978, Deň vzniku funkcie: 01.03.2022 |
Meno a priezvisko: Ing. Michal Ďorda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 18550/29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 09.01.1989, Deň vzniku funkcie: 01.03.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne; za spoločnosť podpisujú tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Andrej Mišura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Pri Jazere 1052/31, Názov obce: Kvetoslavov, PSČ: 930 41 , Dátum narodenia: 26.04.1984 |
Výška vkladu: 1 700,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Marián Illovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tyrkysová 810/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 07.06.1978 |
Výška vkladu: 1 650,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Michal Ďorda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 18550/29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 09.01.1989 |
Výška vkladu: 1 650,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
|