|
OBCHODNÉ MENO: TELEUNISTAV, s.r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 9, Názov obce: Prievidza |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa § 3, písm. d, e zák. č. 51/1988 Zb. |
2. zámočnícke a zváračské práce |
3. maloobchod v rozsahu voľných živností |
4. veľkoobchod v rozsahu voľných živností |
5. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností |
6. prenájom strojov a zariadení |
7. prenájom motorových vozidiel |
8. prenájom nebytových priestorov |
9. neverejná cestná osobná doprava, mimo taxislužby a autobusovej dopravy |
10. výroba oceľových konštrukcií |
11. stavebné stolárstvo |
12. vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/ |
13. vykonávanie bytových a občianskych stavieb |
14. vykonávanie priemyselných stavieb |
15. poradenská činnosť v stavebníctve |
16. cestná nákladná doprava tovaru |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. František Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hálková 58, Názov obce: Příbram, Štát: Česká republika Prechodný pobyt na území SR Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Štúra 9, Názov obce: Dvory nad Žitavou, Dátum narodenia: 05.01.1970, Deň vzniku funkcie: 23.02.2000 |
Meno a priezvisko: Roman Meliško, Bydlisko: Názov obce: Opatovce nad Nitrou 90, PSČ: 972 02 , Dátum narodenia: 18.04.1986, Deň vzniku funkcie: 01.07.2012 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. František Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hálková 58, Názov obce: Příbram, Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 05.01.1970 |
Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Mgr. Dana Melišková, Bydlisko: Názov obce: Opatovce nad Nitrou 90, Dátum narodenia: 08.05.1963 |
Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 163/98, Nz 164/98, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. |
2. Notárska zápisnica N 27/2000, Nz 30/2000 z 21.2.2000 o zmene zakladateľskej listiny. Valné zhromaždenie z 23.2.2000 o schválení prevodu obchodného podielu a menovaní konateľa. Spoločenská zmluva zo dňa 29.5.2001. |
|