|
OBCHODNÉ MENO: DECOM, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 6493/5, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. vedecký výskum a konštrukčné technologické zabezpečovanie v jadrovej energetike: |
2. rekonštrukcie blokov jadrových elektrární, likvidácia a uskladnenie rádioaktívnych odpadov, |
3. predlžovanie životnosti blokov jadrových elektrární a iných jadrových zariadení, |
4. činnosti spojené s vyraďovaním jadrových elektrární, priemyslových a výskumných reaktorov a iných jadrových zariadení z prevádzky, |
5. obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti |
6. posudzovanie vplyvov na životné prostredie |
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
8. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied |
9. počítačové služby |
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu |
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ján Timuľák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasinkova 1115/12, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 21.09.1950, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. František Ondra, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Behunka 1855/23, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81 , Dátum narodenia: 04.07.1979, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Marián Štubňa, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koniarekova 7696/26, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 13.08.1947, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022 |
Meno a priezvisko: Ing. Matej Zachar, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Juraja Slottu 6472/23, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 01.03.1983, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022 |
Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Chmelík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hajdóczyho 6528/130, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 27.11.1960, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: VUJE, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 5, Názov obce: Trnava, PSČ: 918 64 , IČO 31 450 474 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 172 640,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 172 640,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 52 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: EGP s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 5, Názov obce: Trnava, PSČ: 918 64 , IČO 35 944 773 |
Obchodné meno/názov: VÚJEST s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 5, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , IČO 36 245 887 |
Obchodné meno/názov: DECONTA, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , IČO 36 279 889 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená spločenskou zmluvou zo dňa 12.5.1993 podľa §§ 57 a 105 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 5467 |
2. Dodatok č. 1 zo dňa 31.07.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5467 |
3. Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.5.1997. |
4. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17.07.1998 v zmysle zákona č. 11/1998 Z.z. |
5. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 04.09.2002. |
6. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 01.11.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18.07.2003. |
|