|
OBCHODNÉ MENO: DOPSLOV s.r.o. |
SÍDLO: Názov obce: Slovinky 593, PSČ: 053 40 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností |
2. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva a destilátov |
3. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh a bezmäsitých jedál |
4. opravy cestných motorových vozidiel |
5. oprava a údržba mechanických častí strojov a prístrojov |
6. zváračské práce |
7. prenájom strojov, prístrojov a zariadení |
8. sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností |
9. upratovacie práce |
10. oprava pracovných strojov |
11. služby s mechanizmami |
12. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
13. osobná cestná doprava vykonávaná motorovými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby |
14. vedenie motorových vozidiel |
15. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
16. vnútroštátna nákladná cestná doprava |
17. Prípravné práce k realizácii stavby |
18. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
19. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Peter Ďorko, Bydlisko: Názov obce: Slovinky 593, PSČ: 053 40 , Dátum narodenia: 09.06.1962, Deň vzniku funkcie: 28.09.2006 |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Ďorko, Bydlisko: Názov obce: Slovinky 593, PSČ: 053 40 , Dátum narodenia: 02.12.1984, Deň vzniku funkcie: 27.06.2018 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Peter Ďorko, Bydlisko: Názov obce: Slovinky 593, PSČ: 053 40 , Dátum narodenia: 09.06.1962 |
Výška vkladu: 18 257,000000 EUR, Rozsah splatenia: 18 257,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 18 257,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 18 257,000000 EUR |
|