|
OBCHODNÉ MENO: Dúbravská televízia , spol. s r.o. v likvidácii |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
2. - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti , |
3. - sprostredkovateľská činnosť, |
4. - výroba videa, |
5. - vydávanie tlačovín - periodické a neperiodické publikácie, |
6. - televízne vysielanie v káblových rozvodoch na základe licencie č. T 100/98, |
7. - nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, |
8. - producentská činnosť v oblasti videotvorby, |
9. - výroba, predaj, požičiavanie nosičov zvukovo obrazových záznamov v rozsahu voľnej živnosti, |
10. - distribúcia filmov a videozáznamov so súhlasom autora, |
11. - reprodukcia nahraných nosičov videozáznamu so súhlasom autora, |
12. - nákup a predaj výpočtovej techniky, |
13. - technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov, |
14. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Mgr. Ľubomír Navrátil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňovského 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 09.01.1960, Deň vzniku funkcie: 15.04.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Bagar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrančovičova 39, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 06.01.1967, Deň vzniku funkcie: 04.05.2017 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista podpisuje menom spoločnosti samostatne. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok ,,prokurista" a svoj podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žatevná 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 , IČO 00 603 406 |
Výška vkladu: 88 627,763394 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 88 627,763394 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 88 627,763394 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
VSTUP DO LIKVIDÁCIE |
Vstup do likvidácie - dátum: 18.05.2023 |
LIKVIDÁTOR |
Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Bagar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrančovičova 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 06.01.1967, Deň vzniku funkcie: 18.05.2023 |
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: v mene spoločnosti koná samostatne a za spoločnosť sa bude podpisovať tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom likvidátor. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 8O/98, Nz 85/98 zo dňa 6. 4. l998 a jej dodatkom č. 1 spísaným formou notárskej zápisnice N 185/98, Nz 180/98 zo dňa 8. 7. l998 v súlade s ust. § 57, lO5 - l53 Zák. č. 5l3/9l Zb. v znení Zák. č. 11/l998 Z. z. |
2. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 296/99 zapísanej dňa 16.9.1999 Zmena obchodného mena z Televízny kanál Dúbravka s.r.o. na Dúbravská televízia, spol. s r.o. |
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2003. Zánik funkcie konateľa Ing. Otto Riesza dňom 04.02.2003. |
4. Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.5.2003. |
5. Rozhodnutie jediného spoločníka - 23.06.2004 s dodatkom zo dňa 06.09.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia - 21.10.2003. |
6. Zápisnica z valného zhromaždenia z 8.4.2003 |
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.05.2007. |
8. Rozhodnutie číslo 03 jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 20.03.2008. |
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.6.2009. |
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.04.2011. |
11. Rozhodnutie VZ zo dňa 10.04.2012. |
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.02.2015. |
|