|
OBCHODNÉ MENO: VOLTA Technologies a. s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov |
2. výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok |
3. vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí |
4. prípravné práce k realizácii stavby |
5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
8. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
10. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení |
11. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied |
12. prieskum trhu a verejnej mienky |
13. prenájom hnuteľných vecí |
14. činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení |
15. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení |
16. projektovanie, montáž, oprava, revízia a údržba telekomunikačných zariadení |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Viliam Mikuláš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koceľova 949/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 20.05.1978, Deň vzniku funkcie: 24.07.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje vo všetkých veciach každý člen predstavenstva samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ján Bodák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tačevská 605/16, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 23.06.1994, Deň vzniku funkcie: 25.07.2020 |
Meno a priezvisko: Michal Kviečinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trinásta 11401/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 21.10.1977, Deň vzniku funkcie: 01.11.2022 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: MiddleCap Group S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boulevard d’Avranches 32-36, Názov obce: Luxemburg, PSČ: L-1160 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B223986 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR |
|