|
OBCHODNÉ MENO: Agro Insemas, s.r.o. |
SÍDLO: Názov obce: Trebeľovce 153, PSČ: 985 31 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja |
2. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu živností voľných |
3. - maloobchodná činnosť v rozsahu živností voľných |
4. - sprostredkovanie obchodu |
5. spracovanie prírodného kameňa /lámaním, štiepením, rezaním .../ v rozsahu voľných živností a jeho predaja |
6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov |
7. reklamná, propagačná a konzultačná činnosť |
8. vedenie účtovníctva |
9. vypracovávanie projektov na získavanie finančných prostriedkov z fondov Europskej únie |
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
11. cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava |
12. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností |
13. prenájom nehnuteľností |
14. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností |
15. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve poľnohospodárskymi mechanizmami |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Chalupka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Dulu 2439/15A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 08 , Dátum narodenia: 30.08.1953, Deň vzniku funkcie: 25.02.1997 |
Meno a priezvisko: Vladimír Murín, Bydlisko: Názov obce: Ratka 44, PSČ: 986 01 , Dátum narodenia: 15.08.1955, Deň vzniku funkcie: 25.02.1997 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Ing. Katarína Murínová, Bydlisko: Názov obce: Ratka 44, PSČ: 986 01 , Dátum narodenia: 26.10.1979, Deň vzniku funkcie: 13.01.2021 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Pri písomných právnych úkonoch podpisuje prokurista za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Vladimír Murín, Bydlisko: Názov obce: Ratka 44, PSČ: 986 01 , Dátum narodenia: 15.08.1955 |
Výška vkladu: 15 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR |
Meno a priezvisko: MVDr. Tatiana Hazuchová, Bydlisko: Názov obce: Látky 76, PSČ: 985 45 , Dátum narodenia: 11.10.1979 |
Výška vkladu: 30 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 30 000,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Katarína Murínová, Bydlisko: Názov obce: Ratka 44, PSČ: 986 01 , Dátum narodenia: 26.10.1979 |
Výška vkladu: 30 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 30 000,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Murínová, Bydlisko: Názov obce: Ratka 44, PSČ: 986 01 , Dátum narodenia: 28.01.1988 |
Výška vkladu: 15 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR |
Obchodné meno/názov: CH holding s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Dulu 2439/15A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 08 , IČO 54 560 918 |
Výška vkladu: 60 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 60 000,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 150 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 150 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.1.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10737 |
2. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.12.2002, bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve a vyhotovené jej úplné znenie. |
|