|
OBCHODNÉ MENO: Renesco a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K cintorínu 63, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
4. činnosť ekonomických a organizačných poradcov, |
5. prenájom stavebných strojov, prístrojov a zariadení, |
6. výroba stavebných materiálov, |
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
8. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve, |
9. činnosť vykonávaná banským spôsobom, |
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Stefan Lemke, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reussgasse 4, Názov obce: Bremgarten, PSČ: CH-5620 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 26.08.1971, Deň vzniku funkcie: 23.09.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý z členov predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a označeniu svojej funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Alejandro Jäger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lutertalstrasse 49, Názov obce: Bollingen, PSČ: CH-3065 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 08.10.1983, Deň vzniku funkcie: 30.03.2021 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený za podnikateľa konať samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Reto Manuel Marti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hardeggstrasse 10, Názov obce: Zürich, PSČ: CH-8049 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 12.03.1974, Deň vzniku funkcie: 01.05.2021 |
Meno a priezvisko: Daniel Max Schorro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velgaweg 2, Názov obce: Liebistorf, PSČ: 3213 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 03.03.1960, Deň vzniku funkcie: 01.05.2021 |
Meno a priezvisko: Adrian Karl Müller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lärchenweg 2, Názov obce: Uetendorf, PSČ: 3661 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 13.11.1969, Deň vzniku funkcie: 01.05.2021 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: Renesco Holding AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seedorffeldstrasse 21, Názov obce: Moosseedorf, PSČ: CH- 3302 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Iné identifikačné číslo: CH-107.012.737 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 494 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 494 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 150 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR |
Počet: 300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: žiadne |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 528/2006, Nz 45363/2006 zo dňa 14.11.2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník. |
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.03.2007 - zmena sídla spoločnosti, zmena v predmete podnikania (činnosti). Živnostenský list zo dňa 05.03.2007. Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 03.03.2007 - menovanie člena predstavenstva. |
3. Osvedčenie o rozhodnutí akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 367/2008, Nz 36765/2008 zo dňa 3.9.2008. |
4. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 62/2009, Nz 8627/2009 zo dňa 18.3.2009. |
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2011. |
6. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 31.12.2011. |
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.01.2015. |
8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.1.2015. |
|