|
OBCHODNÉ MENO: Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie 1. mája 53/4, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
2. prenájom hnuteľných vecí, |
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
5. reklamné a marketingové služby, |
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
8. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, |
9. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, |
10. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, |
11. čistiace a upratovacie služby, |
12. prevádzkovanie športových zariadení, |
13. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, |
14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, |
15. obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu, |
16. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť, |
17. prevádzkovanie verejného WC, |
18. prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, |
19. informačná činnosť, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Marek Šmihel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andreja Sládkoviča 1705/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 09.02.1974, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: Mesto Senec, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierové námestie 8, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , IČO 00 305 065 |
Výška vkladu: 912 870,000000 EUR, Rozsah splatenia: 912 870,000000 EUR |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Badinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 17, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 28.11.1967, Deň vzniku funkcie: 01.02.2015, Deň zániku funkcie: 20.02.2019 |
Meno a priezvisko: Rezső Duray, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 60, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 23.08.1954, Deň vzniku funkcie: 21.02.2019 |
Meno a priezvisko: Ing. Janette Matúšová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Višňová 16, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 05.01.1971, Deň vzniku funkcie: 21.02.2019 |
Meno a priezvisko: Ľudovít Szabo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 8, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 24.02.1972, Deň vzniku funkcie: 21.02.2019 |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Pullman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 13, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 16.01.1978, Deň vzniku funkcie: 15.02.2023 |
Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Bittner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 40, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 29.01.1963, Deň vzniku funkcie: 15.02.2023 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 912 870,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 912 870,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.11.2008 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. |
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.4.2009. |
3. Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 30.10.2009. |
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.04.2010. |
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2010. |
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.03.2011. |
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05.2011. |
8. Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 16.01.2015. |
|