|
OBCHODNÉ MENO: Ekopom s. r. o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Falešníka 10, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
2. vedenie účtovníctva |
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
4. administratívne služby |
5. počítačové služby |
6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
8. prenájom hnuteľných vecí |
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu |
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby |
12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
13. reklamné a marketingové služby |
14. Textilná výroba |
15. Odevná výroba |
16. Čistiace a upratovacie služby |
17. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave |
18. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Jana Šnircová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cigeľ 262, Názov obce: Cigeľ, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 28.07.1975, Deň vzniku funkcie: 20.05.2010 |
Meno a priezvisko: Ján Oravec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prieložky 485/34, Názov obce: Lazany, PSČ: 972 11 , Dátum narodenia: 23.07.1962, Deň vzniku funkcie: 20.06.2014 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Jana Šnircová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cigeľ 262, Názov obce: Cigeľ, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 28.07.1975 |
Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ján Oravec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prieložky 485/34, Názov obce: Lazany, PSČ: 972 11 , Dátum narodenia: 23.07.1962 |
Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť je na základe štatútu priznanom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky registrovaným sociálnym podnikom odo dňa 27. 1. 2021. V zmysle § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 112/2018 Z. z. je povinná pri svojom obchodnom mene uvádzať označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „ r. s. p. “. Podľa § 30 ods. 1 zákona NR SR č. 112/2018 Z. z. sa táto skutočnosť zapisuje do obchodného registra. Označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo „r. s. p.“ nie je doplnením alebo zmenou obchodného mena spoločnosti, keďže toto má informatívny charakter na účely upresnenia právneho postavenia podniku. Text „registrovaný sociálny podnik“ alebo „r. s. p.“ sa pri obchodnom mene v písomných aktoch spoločnosti uvádza bez úvodzoviek. |
|