|
OBCHODNÉ MENO: ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 409, Názov obce: Turzovka, PSČ: 023 54 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - vodoinštalatérske práce |
2. - kúrenárske práce |
3. - zámočnícke práce |
4. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností |
5. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností |
6. - prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva |
7. - činnosti v oblasti nehnuteľností |
8. - poradenská činnosť v predmete podnikania |
9. - výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody |
10. - výroba a predaj kľúčov a príslušenstva |
11. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Dlhopolček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 189, Názov obce: Turzovka, Dátum narodenia: 01.12.1963, Deň vzniku funkcie: 14.09.2006 |
Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomír Golis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 458, Názov obce: Turzovka, PSČ: 023 54 , Dátum narodenia: 05.06.1963, Deň vzniku funkcie: 16.12.2014 |
Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Pončka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staškov 431, Názov obce: Staškov, PSČ: 023 53 , Dátum narodenia: 03.10.1969, Deň vzniku funkcie: 15.05.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ Ing. Vladimír Dlhopolček samostatne, JUDr. Ľubomír Golis samostatne, JUDr. Štefan Pončka samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: MESTO Turzovka, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 178, Názov obce: Turzovka, PSČ: 023 54 , IČO 00 314 331 |
Výška vkladu: 23 468,100644 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 23 468,100644 EUR |
Obchodné meno/názov: TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 37, Názov obce: Turzovka, PSČ: 023 54 , IČO 31 560 334 |
Výška vkladu: 35 218,747926 EUR, Rozsah splatenia: 35 218,747926 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 58 686,848570 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 58 686,848570 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.2.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. ako právny nástupca Mestského bytového podniku Turzovka. Stary spis: S.r.o. 6423 |
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.6.1996 schválilo Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve. |
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.7.1998 bol schválený dodatok č. 2/ k spoločenskej zmluve. |
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 27.7.1998 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. |
5. Na valnom zhromaždení dňa 23.6.2000 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. |
6. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 13.12.2000 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. |
7. Na valnom zhromaždení dňa 27.6.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Dňa 12.11.2001 bol podpísaný Dodatok č. 1/2001 k nájomnej zmluve zo dňa 23.6.2000, o prenájme tepelných zariadení a obstarávaní činnosti. |
8. Na valnom zhromaždení dňa 19.6.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. |
9. Na valnom zhromaždení dňa 19.6.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. |
|