|
OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo v Kluknave |
SÍDLO: Názov obce: Kluknava, PSČ: 053 51 |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja |
2. zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych služieb členov družstva podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom družstva |
3. cestná nákladná doprava |
4. nákup a predaj potravín a polotovarov |
5. veľkoobchodný nákup a predaj ovocia, zeleniny a združeného tovaru, domácich potrieb poľnohospodárskych výrobkov, mäsa |
6. zemné práce s mechanizmami |
7. poskytovanie služieb traktormi a poľnou mechanizáciou |
8. prenájom technických zariadení |
9. veľkoobchodná činnosť v sortimente: nákup a predaj krmovín, obilovín, dobytka, koní, diviny, rýb, mlieka, mliečných polotovarov a výrobkov z mlieka, alkoholických a nealkoholických nápojov, odevov, obuvi, textilu, dreva, výrobkov z dreva, kože, výrobkov z kože, stavebného materiálu, strojov a ich súčiastok, papierenského tovaru, nákutku a bytových doplnkov, železiarskeho tovaru a tabakových výrobkov |
10. maloobchodná činnosť v sortimente: nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov, kmovín, obilovín, dobytka, koní, diviny, rýb, mlieka, mliečných polotovarov a výrobkov z mlieka, ovocia a zeleniny, mäsa, alkoholických nápojov, nealkoholických nápojov, domácich potrieb, odevov, obuvi, textilu, dreva, výrobkov z dreva, kože, výrobkov z kože, stavebného materiálu, strojov a ich súčiastok, papierenského tovaru, nábytku a bytových doplnkov, železiarského tovaru a tabakových výrobkov |
11. výroba výrobkov z mlieka |
12. vývoj a výroba nových mliečných výrobkov |
13. vývoj a výroba krmovín |
14. prevádzkovanie píly |
15. poskytovanie ubytovania v turistickej ubytovni po triedu * * * |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Michal Pavlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmírova 10, Názov obce: Smižany, PSČ: 053 11 , Dátum narodenia: 12.03.1990, Deň vzniku funkcie: 04.10.2021 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Jozef Nemčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovinky 497, Názov obce: Slovinky, PSČ: 053 40 , Dátum narodenia: 26.03.1973, Deň vzniku funkcie: 04.10.2021 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Juraj Béreš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbovská 24, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 13.09.1989, Deň vzniku funkcie: 30.12.2022 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Renáta Ogurčáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 3522/30, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 22.04.1963, Deň vzniku funkcie: 30.12.2022 |
Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo koná navonok a listiny o právnych úkonoch podpisuje predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu. |
KONTROLNÁ KOMISIA |
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Keresztúri, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. G. Tajovského 1830/40, Názov obce: Dvory nad Žitavou, PSČ: 941 31 , Dátum narodenia: 25.04.1981, Deň vzniku funkcie: 04.10.2021 |
Meno a priezvisko: Peter Jágrik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Revíne 10493/29B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 13.05.1973, Deň vzniku funkcie: 04.10.2021 |
Meno a priezvisko: Ing. Marián Konkoľ, Bydlisko: Názov obce: Nová Ľubovňa 333, PSČ: 065 11 , Dátum narodenia: 01.11.1988, Deň vzniku funkcie: 30.12.2022 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 180 906,860000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV |
1 659,695944 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Družstvo sa riadi stanovami prijatými a schválenými na výročnej členskej schôdzi dňa 28.2.1991 podľa zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. |
2. Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 27.11.1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 17.12.1992, v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. |
3. Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 25.2.1994. |
4. Zmena stanov schválená členskou schôdzou družstva dňa 5.3.1996 a 4.6.1996. |
5. Zmena stanov schválená ČS dňa 7.3.1997. |
6. Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 27.2.1998. |
7. Zmena stanov schválená výročnou členskou schôdzou družstva dňa 25.2.2000. |
8. Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou zo dňa 28.11.2002. |
9. Zmena stanov zo dňa 7.3.2003. |
|