|
OBCHODNÉ MENO: REVOP s. r. o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bleduľová 6934/44, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti, |
2. výkon činnosti stavbyvedúceho-inžinierske stavby-dopravné stavby (koľajová doprava), |
3. výkon činnosti stavebného dozoru-inžinierske stavby-dopravné stavby (koľajová doprava), |
4. technik požiarnej ochrany, |
5. autorizovaný bezpečnostný technik, |
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
9. počítačové služby, |
10. prenájom hnuteľných vecí, |
11. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, |
12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
13. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, |
14. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, |
15. bezpečnostnotechnické služby, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kohút, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bleduľová 6934/44, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 16.09.1960, Deň vzniku funkcie: 01.04.2013 |
Meno a priezvisko: Ján Kohút, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bleduľová 44/6934, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 14.06.1989, Deň vzniku funkcie: 01.07.2015 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne a to tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kohút, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bleduľová 6934/44, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 16.09.1960 |
Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.02.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.07.2015. |
|